LAVIN PETRA MARGARETA
Informe ejecutivo de LAVIN PETRA MARGARETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAVIN PETRA MARGARETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAVIN ESTATES SL | Liquidador | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
LAVIN ESTATES SL | Administrador Unico | 14/04/2023 | |
FREJA ESTATES SL | Liquidador | 01/04/2019 | 06/09/2019 |
FREJA ESTATES SL | Administrador Solidario | 28/04/2015 | 01/04/2019 |
VINCULACIONES DE LAVIN PETRA MARGARETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVIN PETRA MARGARETA
Empresa: LAVIN ESTATES SL
Liquidador
- Lavin Petra Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 195, S 8, H PM 55110, I/A 11 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-07
Empresa: LAVIN ESTATES SL
Administrador Unico
- Lavin Petra Margareta
Liquidador
- Lavin Petra Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 195, S 8, H PM 55110, I/A 11 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-07
Empresa: FREJA ESTATES SL
Liquidador
- Lavin Petra Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 194, S 8, H PM 76168, I/A 3 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-07
Empresa: FREJA ESTATES SL
Liquidador
- Lavin Petra Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 194, S 8, H PM 76168, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-07
Empresa: FREJA ESTATES SL
Administrador Solidario
- Kuhnl Matthias Eduard
- Lavin Petra Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 194, S 8, H PM 76168, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-07
Empresa: FREJA ESTATES SL
Administrador Solidario
- Kuhnl Matthias Eduard
- Lavin Petra Margareta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 193, S 8, H PM 76168, I/A 1 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-07
Información de LAVIN PETRA MARGARETA
Mostramos los datos de LAVIN PETRA MARGARETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVIN PETRA MARGARETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos