LAVIN AYALA JOSE RAMON
Informe ejecutivo de LAVIN AYALA JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAVIN AYALA JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUNTER DOUGLAS ESPAÑA SA | Apoderado | 15/04/2013 | 18/09/2014 |
HUNTER DOUGLAS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 03/12/2012 | 15/04/2013 |
HUNTER DOUGLAS ANDALUCIA SA | Administrador Unico | 27/04/2010 | |
HUNTER DOUGLAS ANDALUCIA SA | Liquidador | 27/04/2010 | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE LAVIN AYALA JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVIN AYALA JOSE RAMON
Empresa: HUNTER DOUGLAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30520 , F 116, S 8, H M 549287, I/A 12 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: HUNTER DOUGLAS ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30520 , F 115, S 8, H M 549287, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-28
Empresa: HUNTER DOUGLAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Antonio Guizy Del Rio
- Camarero Nieto Fernando
- Lavin Ayala Jose Ramon
- Lopez Moran Juan Carlos
- Pascual Lechuga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30520 , F 115, S 8, H M 549287, I/A 7 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-28
Empresa: HUNTER DOUGLAS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Antonio Guizy Del Rio
- Camarero Nieto Fernando
- Lavin Ayala Jose Ramon
- Lopez Moran Juan Carlos
- Pascual Lechuga Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30520 , F 113, S 8, H M 549287, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Empresa: HUNTER DOUGLAS ANDALUCIA SA
Liquidador
- Lavin Ayala Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26889 , F 112, S 8, H M 484580, I/A 3 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Empresa: HUNTER DOUGLAS ANDALUCIA SA
Administrador Unico
- Lavin Ayala Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26889 , F 112, S 8, H M 484580, I/A 3 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Información de LAVIN AYALA JOSE RAMON
Mostramos los datos de LAVIN AYALA JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVIN AYALA JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos