LAVILLA CANGA IGNACIO
Informe ejecutivo de LAVILLA CANGA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAVILLA CANGA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL SER QUERIDO AIE | Apoderado | 06/02/2024 | |
LAS RAPADAS SL | Apoderado | 29/09/2023 | |
CABALLO FILMS SL | Consejero | 15/06/2023 | |
CABALLO FILMS SL | Apoderado | 23/02/2022 | |
LA RUTA DESTROY SL | Apoderado | 22/02/2022 | |
LAS RAPADAS SL | Apoderado | 22/02/2022 | |
LA RUTA DESTROY SL | Apoderado | 07/05/2021 | |
BUBO PRODUCCIONES SL | Apoderado | 28/07/2015 |
VINCULACIONES DE LAVILLA CANGA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVILLA CANGA IGNACIO
Empresa: EL SER QUERIDO AIE
Apoderado
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 2, S 8, H GC 61476, I/A 3 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-35
Empresa: LAS RAPADAS SL
Apoderado
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43101 , F 76, S 8, H M 761639, I/A 4 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: CABALLO FILMS SL
Consejero
- Lavilla Canga Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27707 , F 74, S 8, H M 499334, I/A 7 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: CABALLO FILMS SL
Apoderado
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27707 , F 70, S 8, H M 499334, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: LAS RAPADAS SL
Apoderado
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43101 , F 72, S 8, H M 761639, I/A 2 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: LA RUTA DESTROY SL
Apoderado
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41849 , F 173, S 8, H M 741246, I/A 3 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: LA RUTA DESTROY SL
Apoderado
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41849 , F 173, S 8, H M 741246, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Empresa: BUBO PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33436 , F 173, S 8, H M 601921, I/A 2 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Empresa: LA EXCUSA PERFECTA SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez Rebe Jose-manuel
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27706 , F 170, S 8, H M 499324, I/A 2 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: LA EXCUSA PERFECTA SL
Administrador Mancomunado
- Ibañez Rebe Jose-manuel
- Lavilla Canga Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27706 , F 168, S 8, H M 499324, I/A 1 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28
Información de LAVILLA CANGA IGNACIO
Mostramos los datos de LAVILLA CANGA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVILLA CANGA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos