LAVADO SILVA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de LAVADO SILVA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LAVADO SILVA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAROLASI SL | Socio Unico | 30/09/2019 | 30/03/2023 |
BAROLASI SL | Administrador Unico | 30/09/2019 | 30/03/2023 |
FRIOSOL CARS SL | Administrador Unico | 19/01/2016 | 10/02/2023 |
INSTALACIONES SABARO SL | Administrador Unico | 16/01/2012 | 25/07/2022 |
VINCULACIONES DE LAVADO SILVA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVADO SILVA MARIA DEL MAR
Empresa: BAROLASI SL
Administrador Unico
- Lavado Silva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5878, L 4785, F 120, S 8, H MA152694, I/A 3 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: FRIOSOL CARS SL
Administrador Unico
- Lavado Silva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473, L 4380, F 209, S 8, H MA131895, I/A 2 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Empresa: INSTALACIONES SABARO SL
Administrador Unico
- Lavado Silva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4966, L 3873, F 81, S 8, H MA112036, I/A 4 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-29
Empresa: BAROLASI SL
Administrador Unico
- Lavado Silva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5878, L 4785, F 119, S 8, H MA152694, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Empresa: BAROLASI SL
Socio Único
- Lavado Silva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5878, L 4785, F 119, S 8, H MA152694, I/A 1 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-29
Empresa: FRIOSOL CARS SL
Administrador Unico
- Lavado Silva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473, L 4380, F 208, S 8, H MA131895, I/A 1 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-29
Empresa: INSTALACIONES SABARO SL
Administrador Unico
- Lavado Silva Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4966, L 3873, F 79, S 8, H MA112036, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-29
Información de LAVADO SILVA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de LAVADO SILVA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVADO SILVA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos