LAVADO ROMERO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de LAVADO ROMERO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAVADO ROMERO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUMANVINS SL | Administrador Solidario | 08/03/2016 | |
DISTRIBUCIONS RAIM SELECTION SL | Liquidador | 04/02/2016 | |
TROBADOR DE VINS SL | Administrador Unico | 09/10/2012 | |
TROBADOR DE VINS SL | Administrador Solidario | 13/03/2012 |
VINCULACIONES DE LAVADO ROMERO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAVADO ROMERO JOSE RAMON
Empresa: SALVATGE FORMENTERA SL
Administrador Solidario
- Lavado Romero Jose Ramon
- UNIVERS MW SL
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IB 19109, I/A 3 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-07
Empresa: SALVATGE FORMENTERA SL
Administrador Solidario
- Flores Garcia Pere
- Lavado Romero Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 384, L 382, F 192, S 8, H IB 19109, I/A 1 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-07
Empresa: LA FESTIVAL BCN 2016 SL
Liquidador Mancomunado
- Haughey Barquin Iñigo Thomas
- Lavado Romero Jose Ramon
- Virgili Hill Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45468 , F 151, S 8, H B 488865, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Empresa: LA FESTIVAL BCN 2016 SL
Administrador Mancomunado
- Haughey Barquin Iñigo Thomas
- Lavado Romero Jose Ramon
- Virgili Hill Albert
Liquidador Mancomunado
- Haughey Barquin Iñigo Thomas
- Lavado Romero Jose Ramon
- Virgili Hill Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45468 , F 151, S 8, H B 488865, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-08
Empresa: LA FESTIVAL BCN 2016 SL
Administrador Mancomunado
- Haughey Barquin Iñigo Thomas
- Lavado Romero Jose Ramon
- Virgili Hill Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45468 , F 150, S 8, H B 488865, I/A 1 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: HUMANVINS SL
Administrador Solidario
- Lavado Romero Jose Ramon
- Ludovic Benoit Bernard Darblade
- Parra Renau Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45255 , F 92, S 8, H B 481954, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-08
Empresa: DISTRIBUCIONS RAIM SELECTION SL
Liquidador
- Lavado Romero Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41147 , F 188, S 8, H B 380604, I/A 2 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: DISTRIBUCIONS RAIM SELECTION SL
Administrador Unico
- Lavado Romero Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41147 , F 188, S 8, H B 380604, I/A 2 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
Empresa: TROBADOR DE VINS SL
Administrador Unico
- Lavado Romero Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43068 , F 104, S 8, H B 420498, I/A 2 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
Empresa: TROBADOR DE VINS SL
Administrador Solidario
- Hidalgo Jumanez Marcos Antonio
- Lavado Romero Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43068 , F 103, S 8, H B 420498, I/A 1 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
VER MAS ACTOS
Información de LAVADO ROMERO JOSE RAMON
Mostramos los datos de LAVADO ROMERO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAVADO ROMERO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos