LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO
Informe ejecutivo de LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDEVIME SA | Apoderado Solidario | 18/06/2012 |
VINCULACIONES DE LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO
Empresa: LIMAY PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Lauzurica Ortiz Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181, L 2094, F 216, S 8, H MA 59751, I/A 3 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-29
Empresa: OB NET OUTSOURCING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Atencia Alvarez Rafael
- Lauzurica Ortiz Urbina Eduardo
- Martinez Estades Enrique
Presidente
Secretario
- Lauzurica Ortiz Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4682, L 3590, F 31, S 8, H MA102654, I/A 2 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-29
Empresa: HIDEVIME SA
Apoderado Solidario
- Lauzurica Ortiz Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965, L 878, F 166, S 8, H MA 27908, I/A 20 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Empresa: OB NET OUTSOURCING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Atencia Alvarez Rafael
- Lauzurica Ortiz Urbina Eduardo
- Martinez Estades Enrique
Presidente
Secretario
- Lauzurica Ortiz Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4682, L 3590, F 30, S 8, H MA102654, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-29
Información de LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO
Mostramos los datos de LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAUZURICA ORTIZ URBINA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos