LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO
Informe ejecutivo de LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INROMAKAR SL | Administrador Unico | 04/04/2018 | |
OB NET OUTSOURCING SL | Administrador Solidario | 12/08/2016 | |
TESSERA CONSULTING GROUP SL | Administrador Unico | 29/07/2014 |
VINCULACIONES DE LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO
Empresa: LOS CATIFAS SL
Administrador Solidario
- Lauzurica Ortiz De Urbina Eduardo
- Rubio Torres Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037 , F 127, S 8, H GR 21968, I/A 5 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-18
Empresa: INROMAKAR SL
Administrador Unico
- Lauzurica Ortiz De Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5716, L 4623, F 21, S 8, H MA144476, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-29
Empresa: OB NET OUTSOURCING SL
Administrador Solidario
- Lauzurica Ortiz De Urbina Eduardo
- Martinez Estades Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4682, L 3590, F 31, S 8, H MA102654, I/A 3 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-29
Empresa: TESSERA CONSULTING GROUP SL
Administrador Unico
- Lauzurica Ortiz De Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4616, L 3524, F 161, S 8, H MA100510, I/A 2 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-29
Empresa: THAISER TECNOLOGIA Y LASER SL
Administrador Unico
- Lauzurica Ortiz De Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 146, S 8, H VI 11750, I/A 11 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-01
Empresa: THAISER TECNOLOGIA Y LASER SL
Administrador Unico
- Lauzurica Ortiz De Urbina Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 145, S 8, H VI 11750, I/A 9 (02/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-170-01
Información de LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO
Mostramos los datos de LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAUZURICA ORTIZ DE URBINA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos