LAURIE SANDRA EILISH
Informe ejecutivo de LAURIE SANDRA EILISH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAURIE SANDRA EILISH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEBHELP MALAGA SL | Apoderado Solidario | 19/04/2018 | 17/05/2022 |
WEBHELP MALAGA SL | Administrador Unico | 18/03/2019 | 30/03/2022 |
WEBHELP EL PINILLO SL | Administrador Unico | 26/05/2020 | 16/07/2020 |
VINCULACIONES DE LAURIE SANDRA EILISH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURIE SANDRA EILISH
Empresa: WEBHELP MALAGA SL
Apoderado Solidario
- Laurie Sandra Eilish
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 83, S 8, H MA115098, I/A 20 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-29
Empresa: WEBHELP MALAGA SL
Administrador Unico
- Laurie Sandra Eilish
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 83, S 8, H MA115098, I/A 18 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-29
Empresa: WEBHELP EL PINILLO SL
Administrador Unico
- Laurie Sandra Eilish
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 12, S 8, H MA112130, I/A 11 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-29
Empresa: WEBHELP EL PINILLO SL
Administrador Unico
- Laurie Sandra Eilish
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 12, S 8, H MA112130, I/A 10 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-29
Empresa: WEBHELP MALAGA SL
Administrador Unico
- Laurie Sandra Eilish
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5052, L 3959, F 119, S 8, H MA115098, I/A 15 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Empresa: SIA RUNWAY ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Jensen Mikkel Kroeyer
- Laurie Sandra Eilish
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5052, L 3959, F 118, S 8, H MA115098, I/A 12 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-29
Información de LAURIE SANDRA EILISH
Mostramos los datos de LAURIE SANDRA EILISH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURIE SANDRA EILISH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos