LAURENT PAOLINI
Informe ejecutivo de LAURENT PAOLINI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAURENT PAOLINI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTRI SERVICES ESP SL | Administrador Solidario | 11/07/2014 | 26/07/2022 |
CASAMANCE CONSULTING & MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 19/08/2019 | 28/04/2022 |
VINCULACIONES DE LAURENT PAOLINI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURENT PAOLINI
Empresa: LOGISTRI SERVICES ESP SL
Administrador Solidario
- Laurent Paolini
- Victoria Josephina Ursula Miralles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 175, S 8, H GI 56665, I/A 6 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-17
Empresa: CASAMANCE CONSULTING & MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Laurent Paolini
- Stephane Jean Baptiste Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 13, S 8, H GI 65765, I/A 3 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-17
Empresa: CASAMANCE CONSULTING & MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Laurent Paolini
- Stephane Jean Baptiste Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3259 , F 12, S 8, H GI 65765, I/A 1 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-17
Empresa: LOGISTRI SERVICES ESP SL
Administrador Solidario
- Laurent Paolini
- Stephane Jean Baptiste Fernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 172, S 8, H GI 56665, I/A 1 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-17
Información de LAURENT PAOLINI
Mostramos los datos de LAURENT PAOLINI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURENT PAOLINI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos