LAURENT DANIEL A BARATTE
Informe ejecutivo de LAURENT DANIEL A BARATTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAURENT DANIEL A BARATTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMINTER SA | Apoderado | 04/03/2013 | 14/06/2022 |
EMINTER SA | Secretario | 21/07/2014 | 24/02/2020 |
EMINTER SA | Consejero | 21/07/2014 | 24/02/2020 |
EMINTER SA | Consejero | 27/07/2009 | 24/02/2020 |
EMINTER SA | Secretario | 24/04/2013 | 24/02/2020 |
EMINTER SA | Secretario | 14/08/2018 | 24/02/2020 |
EMINTER SA | Consejero | 14/08/2018 | 24/02/2020 |
VINCULACIONES DE LAURENT DANIEL A BARATTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURENT DANIEL A BARATTE
Empresa: EMINTER SA
Consejero
- Laurent Daniel A Baratte
Secretario
- Laurent Daniel A Baratte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 104, S 8, H B 46516, I/A 31 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: EMINTER SA
Consejero
- Dominique Seau
- Jean Michel Lacassagne
- Laurent Daniel A Baratte
Presidente
Secretario
- Laurent Daniel A Baratte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 103, S 8, H B 46516, I/A 28 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: EMINTER SA
Consejero
- Laurent Daniel A Baratte
Secretario
- Laurent Daniel A Baratte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 102, S 8, H B 46516, I/A 26 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: EMINTER SA
Secretario
- Laurent Daniel A Baratte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 102, S 8, H B 46516, I/A 24 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Empresa: EMINTER SA
Apoderado
- Laurent Daniel A Baratte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21731 , F 50, S 8, H B 46516, I/A 22 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-08
Empresa: EMINTER SA
Consejero
- Laurent Daniel A Baratte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21731 , F 47, S 8, H B 46516, I/A 17 (27/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-08
Información de LAURENT DANIEL A BARATTE
Mostramos los datos de LAURENT DANIEL A BARATTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURENT DANIEL A BARATTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos