LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI
Informe ejecutivo de LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA BLANCA SPIRIT SL | Apoderado | 02/07/2019 | |
ELEMA STILL SL | Administrador Unico | 05/01/2018 |
VINCULACIONES DE LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI
Empresa: VILLA BLANCA SPIRIT SL
Apoderado
- Laurent Christian Zbikowski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 201, S 8, H IM 6715, I/A 3 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-07
Empresa: VILLA BLANCA SPIRIT SL
Administrador Unico
- Laurent Christian Zbikowski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 201, S 8, H IM 6715, I/A 2 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-07
Empresa: ISLA ROTA SL
Administrador Unico
- Laurent Christian Zbikowski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 4, S 8, H IM 6900, I/A 3 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-07
Empresa: ISLA ROTA SL
Administrador Unico
- Laurent Christian Zbikowski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 1, S 8, H IM 6900, I/A 1 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-07
Empresa: ISLA ROTA SL
Socio Único
- Laurent Christian Zbikowski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 174 , F 1, S 8, H IM 6900, I/A 1 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-07
Empresa: ELEMA STILL SL
Administrador Unico
- Laurent Christian Zbikowski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 206, S 8, H IM 6716, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-07
Empresa: VILLA BLANCA SPIRIT SL
Administrador Unico
- Laurent Christian Zbikowski
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 166 , F 198, S 8, H IM 6715, I/A 1 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-07
Información de LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI
Mostramos los datos de LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURENT CHRISTIAN ZBIKOWSKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos