LAURA VELEZ RODRIGUEZ
Informe ejecutivo de LAURA VELEZ RODRIGUEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAURA VELEZ RODRIGUEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEC AIR SL | Apoderado Solidario | 03/05/2024 | |
AERONAUTICA Y AUTOMOCION SA | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
INTERNACIONAL DE COMPOSITES SA | Apoderado Solidario | 16/04/2024 | |
AERNNOVA COMPOSITES ILLESCAS SA | Apoderado Solidario | 15/04/2024 |
VINCULACIONES DE LAURA VELEZ RODRIGUEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURA VELEZ RODRIGUEZ
Empresa: INTEC AIR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adel Ben-smida Cotorruelo
- Alejandro Arrasate Fradua
- David Blanco Reina
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Orbezua Soto
- Felix Maria Rodriguez Cabezas
- Fernando Campo Artola
- Francisco Javier Herrero Cortes
- Francisco Javier Perez Alcaide
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Iñigo Gimenez Sainz De La Maza
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jose Ignacio Ceballos Santamaria
- Jose Miguel Lopez De Lapuente Diaz De Otazu
- Julia Maria Paniagua Gonzalez
- Maria Goretti Sampayo Fernandez
- Miguel Angel Castillo Acero
- Pedro Rey Martinez
- Ricardo Moro Martin
- Santiago Juan Azcarraga Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2318 , F 143, S 8, H CA 6944, I/A 62 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-11
Empresa: AERONAUTICA Y AUTOMOCION SA
Apoderado Mancomunado
- Adel Ben-smida Cotorruelo
- Alejandro Arrasate Fradua
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Orbezua Soto
- Fernando Campo Artola
- Francisco Javier Herrero Cortes
- Francisco Javier Perez Alcaide
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Iñigo Gimenez Sainz De La Maza
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jose Ignacio Ceballos Santamaria
- Jose Miguel Lopez De Lapuente Diaz De Otazu
- Luis Perez Galindo
- Maria Goretti Sampayo Fernandez
- Miguel Angel Castillo Acero
- Oscar Campino Gorostiza
- Pedro Rey Martinez
- Ricardo Moro Martin
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Santiago Juan Azcarraga Alonso
Apoderado Solidario
- Adel Ben-smida Cotorruelo
- Alberto Belamendia Rey
- Alejandro Arrasate Fradua
- Amaya Martinez De Cestafe Fernandez
- Asuncion Ramos Prieto
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Orbezua Soto
- Fernando Campo Artola
- Francisco Javier Herrero Cortes
- Francisco Javier Perez Alcaide
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Ignacio Martinez Ruiz
- Iñigo Gimenez Sainz De La Maza
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jose Ignacio Ceballos Santamaria
- Jose Miguel Lopez De Lapuente Diaz De Otazu
- Laura Velez Rodriguez
- Luis Perez Galindo
- Maria Elena Yeregui Mateos
- Maria Estibaliz Lopez De Armentia Rincon
- Maria Goretti Sampayo Fernandez
- Maria Victoria Arredondo Ormazabal
- Mercedes Caballero Redondo
- Miguel Angel Castillo Acero
- Oscar Campino Gorostiza
- Pedro Rey Martinez
- Pilar Miguel Iglesias
- Ricardo Moro Martin
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Santiago Juan Azcarraga Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 156, S 8, H TO 9194, I/A 63 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-45
Empresa: INTERNACIONAL DE COMPOSITES SA
Apoderado Mancomunado
- Adel Ben-smida Cotorruelo
- Alejandro Arrasate Fradua
- Alejandro Arrasate Fradua
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Orbezua Soto
- Felix Rodriguez Cabezas
- Fernando Campo Artola
- Francisco Javier Herrero Cortes
- Francisco Javier Perez Alcaide
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Iñigo Gimenez Sainz De La Maza
- Jaime Alesanco Perez De Heredia
- Jaime Alesanco Perez De Heredia
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jose Ignacio Ceballos Santamaria
- Jose Miguel Lopez De Lapuente Diaz De Otazu
- Luis Perez Galindo
- Maria Goretti Sampayo Fernandez
- Miguel Angel Castillo Acero
- Miguel Angel Castillo Acero
- Pedro Rey Martinez
- Ricardo Moro Martin
- Santiago Juan Azcarraga Alonso
Apoderado Solidario
- Adel Ben-smida Cotorruelo
- Alberto Belamendia Rey
- Alejandro Arrasate Fradua
- Alejandro Arrasate Fradua
- Amaya Martinez De Cestafe Fernandez
- Amaya Martinez De Cestafe Fernandez
- Asuncion Ramos Prieto
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Orbezua Soto
- Eduardo Orbezua Soto
- Felix Rodriguez Cabezas
- Fernando Campo Artola
- Francisco Javier Herrero Cortes
- Francisco Javier Perez Alcaide
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Iñigo Gimenez Sainz De La Maza
- Jaime Alesanco Perez De Heredia
- Jaime Alesanco Perez De Heredia
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jose Ignacio Ceballos Santamaria
- Jose Miguel Lopez De Lapuente Diaz De Otazu
- Laura Velez Rodriguez
- Luis Perez Galindo
- Maria Elena Yeregui Mateos
- Maria Elena Yeregui Mateos
- Maria Estibaliz Lopez De Armentia Rincon
- Maria Goretti Sampayo Fernandez
- Maria Victoria Arredondo Ormazabal
- Mercedes Caballero Redondo
- Miguel Angel Castillo Acero
- Miguel Angel Castillo Acero
- Miguel Molina Hernando
- Pedro Rey Martinez
- Ricardo Moro Martin
- Roberto Aparicio Cuartero
- Santiago Juan Azcarraga Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 179, S 8, H TO 2663, I/A 101 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-45
Empresa: AERNNOVA COMPOSITES ILLESCAS SA
Apoderado Mancomunado
- Adel Ben-smida Cotorruelo
- Alejandro Arrasate Fradua
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Orbezua Soto
- Fernando Campo Artola
- Francisco Javier Herrero Cortes
- Francisco Javier Perez Alcaide
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Iñigo Gimenez Sainz De La Maza
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jose Ignacio Ceballos Santamaria
- Jose Miguel Lopez De Lapuente Diaz De Otazu
- Luis Perez Galindo
- Maria Goretti Sampayo Fernandez
- Miguel Angel Castillo Acero
- Nestor Blas Aristegui Anduiza
- Pedro Rey Martinez
- Ricardo Moro Martin
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Santiago Juan Azcarraga Alonso
Apoderado Solidario
- Adel Ben-smida Cotorruelo
- Alberto Belamendia Rey
- Alejandro Arrasate Fradua
- Amaya Martinez De Cestafe Fernandez
- Asuncion Ramos Prieto
- Eduardo Del Campo Gonzalez
- Eduardo Orbezua Soto
- Fernando Campo Artola
- Francisco Javier Herrero Cortes
- Francisco Javier Perez Alcaide
- Gemma Ortiz De Barron Lauzurica
- Hipolito Suarez Gutierrez
- Iñigo Gimenez Sainz De La Maza
- Jesus Lacorzana Lopez
- Jose Ignacio Ceballos Santamaria
- Jose Miguel Lopez De Lapuente Diaz De Otazu
- Laura Velez Rodriguez
- Luis Perez Galindo
- Maria Elena Yeregui Mateos
- Maria Estibaliz Lopez De Armentia Rincon
- Maria Goretti Sampayo Fernandez
- Maria Victoria Arredondo Ormazabal
- Mercedes Caballero Redondo
- Miguel Angel Castillo Acero
- Miguel Molina Hernando
- Nestor Blas Aristegui Anduiza
- Pedro Rey Martinez
- Ricardo Moro Martin
- Rodriguez Cabezas Felix Maria
- Santiago Juan Azcarraga Alonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 176, S 8, H TO 30022, I/A 35 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-45
Información de LAURA VELEZ RODRIGUEZ
Mostramos los datos de LAURA VELEZ RODRIGUEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURA VELEZ RODRIGUEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos