LAURA CEBRIA RIU
Informe ejecutivo de LAURA CEBRIA RIU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LAURA CEBRIA RIU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTS HI SOM 2015 SL | Administrador Solidario | 07/03/2024 | |
GUS-TEA-M SL | Administrador Mancomunado | 15/11/2023 |
VINCULACIONES DE LAURA CEBRIA RIU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURA CEBRIA RIU
Empresa: TOTS HI SOM 2015 SL
Administrador Solidario
- Jordi Mir Creu
- Laura Cebria Riu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 39, S 8, H GI 58239, I/A 4 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-17
Empresa: TOTS HI SOM 2015 SL
Administrador Unico
- Laura Cebria Riu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 39, S 8, H GI 58239, I/A 4 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-17
Empresa: GUS-TEA-M SL
Administrador Mancomunado
- Jordi Mir Creu
- Laura Cebria Riu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 126, S 8, H GI 73559, I/A 1 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-17
Empresa: TOTS HI SOM 2015 SL
Administrador Unico
- Laura Cebria Riu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 39, S 8, H GI 58239, I/A 3 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-17
Empresa: TOTS HI SOM 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Alba Perez Comamala
- Laura Cebria Riu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 39, S 8, H GI 58239, I/A 3 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-17
Empresa: TOTS HI SOM 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Alba Perez Comamala
- Laura Cebria Riu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3026 , F 38, S 8, H GI 58239, I/A 1 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-17
Información de LAURA CEBRIA RIU
Mostramos los datos de LAURA CEBRIA RIU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURA CEBRIA RIU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos