LAUFER BIJAN SADEGH
Informe ejecutivo de LAUFER BIJAN SADEGH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAUFER BIJAN SADEGH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXURY LIFE STYLES LIVING SL | Apoderado | 12/04/2022 |
VINCULACIONES DE LAUFER BIJAN SADEGH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAUFER BIJAN SADEGH
Empresa: LUXURY LIFE STYLES LIVING SL
Administrador Solidario
- Kearney Gillian Jennifer
- Laufer Bijan Sadegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6142, L 5049, F 145, S 8, H MA166086, I/A 4 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-29
Empresa: THE ART CENTRE MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Kearney Gillian Jennifer
- Laufer Bijan Sadegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6337, L 5245, F 87, S 8, H MA174339, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-29
Empresa: THE ART CENTRE MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Kearney Gillian Jennifer
- Laufer Bijan Sadegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6337, L 5245, F 86, S 8, H MA174339, I/A 1 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-29
Empresa: LUXURY LIFE STYLES LIVING SL
Administrador Solidario
- Kearney Gillian Jennifer
- Laufer Bijan Sadegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6142, L 5049, F 144, S 8, H MA166086, I/A 3 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-29
Empresa: LUXURY LIFE STYLES LIVING SL
Apoderado
- Laufer Bijan Sadegh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6142, L 5049, F 143, S 8, H MA166086, I/A 2 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-29
Información de LAUFER BIJAN SADEGH
Mostramos los datos de LAUFER BIJAN SADEGH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAUFER BIJAN SADEGH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos