LATSEL ANNA
Informe ejecutivo de LATSEL ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LATSEL ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERSUNI SPAIN SL | Apoderado | 05/05/2023 | |
LEEWRANGLER SPAIN SL | Apoderado | 15/06/2022 |
VINCULACIONES DE LATSEL ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATSEL ANNA
Empresa: CRITEO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 195, S 8, H M 586865, I/A 32 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES SPAIN SL
Apoderado
- Latsel Anna
- Marti Camp Marta
- Oteros Gibert Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40899 , F 24, S 8, H M 725517, I/A 11 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: CRITEO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Latsel Anna
- Marti Camp Marta
- Oteros Gibert Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 193, S 8, H M 586865, I/A 26 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: LEEWRANGLER SPAIN SL
Apoderado
- Latsel Anna
- Marti Camp Marta
- Oteros Gibert Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38391 , F 205, S 8, H M 683001, I/A 8 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Información de LATSEL ANNA
Mostramos los datos de LATSEL ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATSEL ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos