LATORRE SILVA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LATORRE SILVA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LATORRE SILVA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO MORALEO SL | Apoderado | 18/12/2020 | |
LASI GESTIO SL | Apoderado Solidario | 26/04/2019 | |
LASI GRUP 2018 SL | Apoderado Solidario | 05/04/2019 | |
FUNEFLOR SL | Consejero | 11/05/2017 |
VINCULACIONES DE LATORRE SILVA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE SILVA JOSE MARIA
Empresa: OLEOS LASI SL
Apoderado
- Latorre Silva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657 , F 50, S 8, H J 24826, I/A 3 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-23
Empresa: DESARROLLO MORALEO SL
Apoderado
- Latorre Silva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 654 , F 96, S 8, H J 24742, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-23
Empresa: LASI GESTIO SL
Apoderado Solidario
- Latorre Silva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 128, S 8, H B 157601, I/A 13 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-08
Empresa: LASI GRUP 2018 SL
Apoderado Solidario
- Latorre Silva Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46776 , F 89, S 8, H B 530535, I/A 3 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: LASI GESTIO SL
Administrador Solidario
- Latorre Silva Jose Maria
- Latorre Silva Miriam
- Silva Ortega Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35643 , F 127, S 8, H B 157601, I/A 12 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
Empresa: FUNEFLOR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Consejero
- Fernandez Costa Marc
- Gomez Garcia Oscar
- Latorre Silva Jose Maria
- Ramis Raubert Silvia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 2, S 8, H B 131336, I/A 13 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: FUNEFLOR SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Latorre Silva Jose Maria
- Latorre Silva Miriam
- Silva Ortega Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42994 , F 2, S 8, H B 131336, I/A 13 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: LASI GESTIO SA
Administrador Solidario
- Latorre Silva Jose Maria
- Latorre Silva Miriam
- Silva Ortega Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29410 , F 201, S 8, H B 157601, I/A 8 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: FUNEFLOR SL
Consejero
- Latorre Silva Jose Maria
- Latorre Silva Miriam
- Silva Ortega Maria Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 225, S 8, H B 131336, I/A 11 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Información de LATORRE SILVA JOSE MARIA
Mostramos los datos de LATORRE SILVA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE SILVA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos