LATORRE SANCHO MARIA-ANGELES
Informe ejecutivo de LATORRE SANCHO MARIA-ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE LATORRE SANCHO MARIA-ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE SANCHO MARIA-ANGELES
Empresa: GAMETO SL
Administrador Unico
- Latorre Sancho Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 191, S 8, H Z 14282, I/A 10 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-50
Empresa: GAMETO SL
Administrador Unico
- Latorre Sancho Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 191, S 8, H Z 14282, I/A 9 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-50
Empresa: GAMETO SL
Apoderado
- Latorre Sancho Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 191, S 8, H Z 14282, I/A 8 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-50
Empresa: LATOUR & ARCAL SL
Administrador Solidario
- Arcal Tapia Maria-pia
- Latorre Sancho Maria-angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 501 , F 84, S 8, H HU 7299, I/A 4 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-22
Información de LATORRE SANCHO MARIA-ANGELES
Mostramos los datos de LATORRE SANCHO MARIA-ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE SANCHO MARIA-ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos