LATORRE RUIZ JULIO
Informe ejecutivo de LATORRE RUIZ JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LATORRE RUIZ JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERPIS DE INVERSIONES SA | Administrador Solidario | 05/10/2012 |
VINCULACIONES DE LATORRE RUIZ JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE RUIZ JULIO
Empresa: INICIATIVAS Y PROMOCIONES MARIOLA SL
Liquidador
- Latorre Ruiz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 211, S 8, H A 92604, I/A 2 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Empresa: INICIATIVAS Y PROMOCIONES MARIOLA SL
Administrador Unico
- Latorre Ruiz Julio
Liquidador
- Latorre Ruiz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 211, S 8, H A 92604, I/A 2 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Empresa: DESARROLLOS URBANOS ALCOY SL
Liquidador
- Latorre Ruiz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 23, S 8, H A 94911, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-03
Empresa: DESARROLLOS URBANOS ALCOY SL
Administrador Unico
- Latorre Ruiz Julio
Liquidador
- Latorre Ruiz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2981 , F 23, S 8, H A 94911, I/A 2 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-03
Empresa: SERPIS DE INVERSIONES SA
Administrador Solidario
- Latorre Ruiz Julio
- Viñes Coloma Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 9, S 8, H A 1132, I/A 7 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-03
Empresa: INSTALACIONES DEPORTIVAS ALCOY SL
Apoderado
- Latorre Ruiz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 42, S 8, H A 118550, I/A 6 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-03
Empresa: SERPIS DE INVERSIONES SA
Administrador Solidario
- Latorre Ruiz Julio
- Viñes Coloma Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1181 , F 9, S 8, H A 1132, I/A 6 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-03
Empresa: INSTALACIONES DEPORTIVAS ALCOY SL
Apoderado
- Latorre Ruiz Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3402 , F 42, S 8, H A 118550, I/A 5 (05/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-03
Información de LATORRE RUIZ JULIO
Mostramos los datos de LATORRE RUIZ JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE RUIZ JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos