LATORRE MIGUEL SANTIAGO
Informe ejecutivo de LATORRE MIGUEL SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LATORRE MIGUEL SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAKE & RIVER SL | Administrador Unico | 14/12/2011 | |
COMERCIAL SPORT BIKE LM SL | Administrador Unico | 06/10/2010 |
VINCULACIONES DE LATORRE MIGUEL SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE MIGUEL SANTIAGO
Empresa: LAKE & RIVER SL
Administrador Unico
- Latorre Miguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8324 , F 105, S 8, H M 134221, I/A 7 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
Empresa: COMERCIAL SPORT BIKE LM SL
Administrador Unico
- Latorre Miguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 37, S 8, H M 506976, I/A 1 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-28
Empresa: LAKE & RIVER SL
Administrador Unico
- Latorre Miguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8324 , F 105, S 8, H M 134221, I/A 6 (03/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Empresa: LAKE & RIVER SL
Administrador Unico
- Latorre Miguel Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8324 , F 105, S 8, H M 134221, I/A 5 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-28
Información de LATORRE MIGUEL SANTIAGO
Mostramos los datos de LATORRE MIGUEL SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE MIGUEL SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos