LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2019 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/02/2017 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2014 | |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS
Empresa: ALLIANZ SA A S AGENCIA DE SEGUROS
Consejero
- Latorre Francisco Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41814 , F 159, S 8, H B 118293, I/A 108 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espina Iglesias Alberto
- Gonzalez Gonzalez Maria Del Carmen
- Latorre Francisco Juan Carlos
- Rodriguez Rico Rojas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36827 , F 151, S 8, H M 62591, I/A 1007 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Empresa: ALLIANZ SA A S AGENCIA DE SEGUROS
Consejero
- Latorre Francisco Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41814 , F 158, S 8, H B 118293, I/A 107 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Latorre Francisco Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45669 , F 146, S 8, H B 393781, I/A 1264 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-08
Apoderado
- Aberasturi Ruiz Francisco
- Arce Garcia Iñigo Jose
- Arroyo Sanmillan Julio Angel
- Campos Delgado Rafael
- Castan Espes Elena
- Castella Carmona Camilo
- Claudio Rimoldi
- Crespo Sanchez Roman Bernardo
- Enriquez Lopez Francisco
- Garcia Arias Fernando
- Garcia Sanz Manuel Jose
- Gutierrez Morales Miriam
- Julian Jambrina Eloy
- Latorre Francisco Juan Carlos
- Martinez Garcia Ascension
- Merino Gutierrez Maria Magdalena Del Rosario
- Muñoz Anchustegui Maria
- Rodriguez Montesinos Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41520 , F 215, S 8, H B 393781, I/A 1167 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Latorre Francisco Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41520 , F 203, S 8, H B 393781, I/A 1155 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Apoderado Mancomunado
- Andres Payan Maria Luisa
- Bustillo Cuesta Jose Higinio
- Castell Ferre Jose
- Castro Rueda Francisco Javier
- Correal Saiz Jose Felix
- Fernandez Agusti Mendez Francisco Javier
- Garatachea Gomez Jose
- Guadalajara Medina Jesus
- Javaloyes Lopez Manuel
- Latorre Francisco Juan Carlos
- Marin Escuderos Esteban Jesus
- Navarrete Palenzuela Jesus
- Palau Martinez Daniel
- Roman Garcia Alfonso
- Salaverria Rodriguez Javier
- Santos Novoa Nicolas
- Solano Urbiola Jose Emilio
- Tercero Horcajada Fernando
- Veiga Paz Antonio
- Zapata Fernandez Manuel
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41520 , F 198, S 8, H B 393781, I/A 1147 (26/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Apoderado
- Andres Payan Maria Luisa
- Bustillo Cuesta Jose Higinio
- Castell Ferre Jose
- Castro Rueda Francisco Javier
- Correal Saiz Jose Felix
- De La Sota Duñabeitia Ivan Jose
- Fernandez Agusti Mendez Francisco Javier
- Garatachea Gomez Jose
- Guadalajara Medina Jesus
- Javaloyez Lopez Manuel
- Lafont Gomez Manuel
- Latorre Francisco Juan Carlos
- Marin Escuderos Esteban Jesus
- Navarrete Palenzuela Jesus
- Palau Martinez Daniel
- Roman Garcia Alfonso
- Salaverria Rodriguez Javier
- Santos Novoa Nicolas
- Solano Urbiola Jose Emilio
- Subira Amoros Gisela
- Tercero Horcajada Fernando
- Veiga Paz Antonio
- Zapata Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41520 , F 184, S 8, H B 393781, I/A 1126 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-08
Información de LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE FRANCISCO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos