LATIENDA ZABALA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de LATIENDA ZABALA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LATIENDA ZABALA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVACION Y SUMINISTRO DE BIOMASA SL | Administrador Unico | 13/03/2013 | |
GEALIA-NOVA SL | Apoderado | 19/08/2009 |
VINCULACIONES DE LATIENDA ZABALA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATIENDA ZABALA JESUS MARIA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 26, S 8, H NA 22260, I/A 9 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 26, S 8, H NA 22260, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 25, S 8, H NA 22260, I/A 5 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-31
Empresa: GEALIA-NOVA SL
Consejero
- Jimenez Diez De Ulzurrun Javier
- Latienda Zabala Jesus Maria
- Ostiza Irigoyen Matias
Presidente
Secretario
- Latienda Zabala Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 156, S 8, H NA 27692, I/A 4 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-31
Administrador Unico
- Latienda Zabala Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1660 , F 1, S 8, H NA 32919, I/A 1 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-31
Empresa: GEALIA-NOVA SL
Apoderado
- Latienda Zabala Jesus Maria
- Ostiza Irigoyen Matias
Consejero
- Jimenez Diez De Ulzurrun Javier
- Latienda Zabala Jesus Maria
- Ostiza Irigoyen Matias
Presidente
Secretario
- Latienda Zabala Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 155, S 8, H NA027692, I/A00003 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-31
Empresa: GEALIA-NOVA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Diez De Ulzurrun Javier
- Latienda Zabala Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 155, S 8, H NA027692, I/A00003 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 25, S 8, H NA022260, I/A00003 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-31
Información de LATIENDA ZABALA JESUS MARIA
Mostramos los datos de LATIENDA ZABALA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATIENDA ZABALA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos