LASZTOVICZA DORA
Informe ejecutivo de LASZTOVICZA DORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASZTOVICZA DORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEMPORA MARBELLA SL | Administrador Solidario | 06/03/2017 |
VINCULACIONES DE LASZTOVICZA DORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASZTOVICZA DORA
Empresa: KAKAO GARAGE SL
Administrador Solidario
- Coppacchioli Gaia Livia
- Facundo Sarasibar Juan
- Lasztovicza Dora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5817, L 4724, F 3, S 8, H MA149585, I/A 2 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-29
Empresa: KAKAO GARAGE SL
Administrador Solidario
- Coppacchioli Gaia Livia
- Facundo Sarasibar Juan
- Lasztovicza Dora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5817, L 4724, F 1, S 8, H MA149585, I/A 1 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-29
Empresa: TEMPORA MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Facundo Sarasibar Juan
- Lasztovicza Dora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5598, L 4505, F 134, S 8, H MA138516, I/A 2 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Empresa: TEMPORA MARBELLA SL
Administrador Solidario
- Belt Bernardus Hermanus Hendricus
- Facundo Sarasibar Juan
- Lasztovicza Dora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5598, L 4505, F 133, S 8, H MA138516, I/A 1 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-29
Información de LASZTOVICZA DORA
Mostramos los datos de LASZTOVICZA DORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASZTOVICZA DORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos