LASTANAO SANCHO RAUL
Informe ejecutivo de LASTANAO SANCHO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LASTANAO SANCHO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BER TURISMO XXI SA | Administrador Unico | 05/10/2021 | |
BATUECAS-BUEU SL | Administrador Unico | 14/05/2018 | |
ESPIÑEIRA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 07/05/2018 | |
LUCERNARIOS ILUMINACION CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 04/07/2012 |
VINCULACIONES DE LASTANAO SANCHO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASTANAO SANCHO RAUL
Empresa: BER TURISMO XXI SA
Administrador Unico
- Lastanao Sancho Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 155, S 8, H SA 15038, I/A 4 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-37
Empresa: BER TURISMO XXI SA
Administrador Unico
- Lastanao Sancho Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 439 , F 154, S 8, H SA 15038, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-37
Empresa: BATUECAS-BUEU SL
Administrador Unico
- Lastanao Sancho Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30172 , F 74, S 8, H M 543095, I/A 4 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: ESPIÑEIRA DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Lastanao Sancho Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18020 , F 182, S 8, H M 311480, I/A 11 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Empresa: BER TURISMO XXI SA
Administrador Unico
- Lastanao Sancho Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 15, S 8, H VA 17731, I/A 11 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-47
Administrador Unico
- Lastanao Sancho Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30093 , F 95, S 8, H M 541705, I/A 1 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Información de LASTANAO SANCHO RAUL
Mostramos los datos de LASTANAO SANCHO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASTANAO SANCHO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos