LASSO SANCHEZ JESUS MARIA
Informe ejecutivo de LASSO SANCHEZ JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LASSO SANCHEZ JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDITORIAL ONMEDIA SL | Consejero | 11/05/2022 | |
CITISERVI EUROPE SL | Apoderado | 10/03/2010 | |
CITISERVI EUROPE SL | Secretario | 31/12/2009 | |
CITISERVI EUROPE SL | Consejero | 31/12/2009 |
VINCULACIONES DE LASSO SANCHEZ JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASSO SANCHEZ JESUS MARIA
Empresa: EDITORIAL ONMEDIA SL
Consejero
- CRONICAGLOBAL MEDIA SL
- Jimenez Quiros Laura
- Laffitte Fernandez Del Pino Ignacio
- Lasso Sanchez Jesus Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 33, S 8, H BI 77059, I/A 3 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-48
Apoderado
- Laffitte Fernandez Del Pino Ignacio
- Lasso Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26040 , F 214, S 8, H M 469423, I/A 5 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-28
Consejero
- Laffitte Fernandez Del Pino Ignacio
- Lasso Sanchez Jesus Maria
- Peso Echarri Jose Manuel
- Sesma Pildain Angel
Presidente
Secretario
- Lasso Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26040 , F 210, S 8, H M 469423, I/A 3 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
Administrador Solidario
- Laffitte Fernandez Del Pino Ignacio
- Lasso Sanchez Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26040 , F 210, S 8, H M 469423, I/A 3 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-28
Información de LASSO SANCHEZ JESUS MARIA
Mostramos los datos de LASSO SANCHEZ JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASSO SANCHEZ JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos