LASO RETAMAL RAFAEL
Informe ejecutivo de LASO RETAMAL RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 25
CARGOS DE LASO RETAMAL RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIL BISHOP Y ASOCIADOS SL | Administrador Concursal | 03/08/2016 | |
CRISMAR MIRAFLORES SL | Administrador Concursal | 24/04/2015 | |
TRATTORIA GUADALAJARA SL | Administrador Concursal | 27/02/2014 | |
SPORT CARS AND SHIPS SL | Administrador Concursal | 28/11/2013 | |
FORMADRID SL | Administrador Concursal | 17/05/2013 | |
FINANZAS ECONOMIA E INVERSION SLP | Administrador Unico | 29/11/2011 | |
FINANZAS ECONOMIA E INVERSION SLP | Socio Unico | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE LASO RETAMAL RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASO RETAMAL RAFAEL
Empresa: GSS VENTURE SL
Consejero
- Laso Retamal Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44262 , F 90, S 8, H M 288275, I/A 45 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: CANAL GESTION LANZAROTE SA
Apoderado Mancomunado
- Laso Retamal Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 122 , F 215, S 8, H IL 10667, I/A 19 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-5-35
Empresa: CANAL EXTENSIA SA
Consejero
- Laso Retamal Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42715 , F 180, S 8, H M 287685, I/A 77 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-28
Empresa: CANAL DE ISABEL II SA M P
Apoderado Solidario
- Laso Retamal Rafael
Apoderado
- Fierro Martin Monica
- Laso Retamal Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 165, S 8, H M 534929, I/A 150 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Empresa: CANAL ENERGIA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30752 , F 203, S 8, H M 312242, I/A 31 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-28
Empresa: CANAL EXTENSIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42715 , F 174, S 8, H M 287685, I/A 65 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-28
Empresa: CANAL DE ISABEL II SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36720 , F 213, S 8, H M 534929, I/A 121 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: CANAL EXTENSIA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28695 , F 223, S 8, H M 287685, I/A 63 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: ECOIN PARTNERS SL
Liquidador
- Laso Retamal Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27204 , F 196, S 8, H M 490162, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
Empresa: ECOIN PARTNERS SL
Administrador Unico
- Laso Retamal Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27204 , F 196, S 8, H M 490162, I/A 2 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-28
VER MAS ACTOS
Información de LASO RETAMAL RAFAEL
Mostramos los datos de LASO RETAMAL RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASO RETAMAL RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos