LASO LOPEZ MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de LASO LOPEZ MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE LASO LOPEZ MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMERGIA QUALITY CUSTOMER CARE SL | Apoderado | 09/01/2020 | |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2015 | |
ATENTO ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION SL | Apoderado | 16/12/2014 | 21/12/2015 |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2015 | |
ATENTO IMPULSA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2014 | 30/11/2015 |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2015 | 27/11/2015 |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/12/2014 | 27/11/2015 |
ATENTO SERVICIOS AUXILIARES DE CONTACT CENTER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2014 | 17/11/2015 |
ATENTO SERVICIOS AUXILIARES DE CONTACT CENTER SA | Apoderado Solidario | 15/12/2014 | 17/11/2015 |
ATENTO SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LASO LOPEZ MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASO LOPEZ MARIA ROSARIO
Empresa: EMERGIA QUALITY CUSTOMER CARE SL
Apoderado
- Laso Lopez Maria Rosario
- Nieto Moreno Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37244 , F 120, S 8, H M 664287, I/A 11 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Empresa: GLOBAL ROSSOLIMO SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Laso Lopez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30052 , F 219, S 8, H M 540879, I/A 18 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 67, S 8, H M 34417, I/A 257 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 66, S 8, H M 34417, I/A 256 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 65, S 8, H M 34417, I/A 255 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: ATENTO IMPULSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 173, S 8, H B 387620, I/A 50 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-08
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 62, S 8, H M 34417, I/A 254 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
Apoderado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 3, S 8, H M 534278, I/A 21 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
- Laso Lopez Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29924 , F 23, S 8, H M 329792, I/A 62 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Laso Lopez Maria Rosario
- Valdes Pombo Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32751 , F 54, S 8, H M 34417, I/A 245 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
VER MAS ACTOS
Información de LASO LOPEZ MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de LASO LOPEZ MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASO LOPEZ MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos