LASO ESTEBAN ESTHER
Informe ejecutivo de LASO ESTEBAN ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASO ESTEBAN ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEFISNET SL | Administrador Unico | 27/11/2018 | 31/12/2020 |
MEFISNET SL | Liquidador | 31/12/2020 | 31/12/2020 |
MEFISNET SL | Administrador Solidario | 23/12/2016 | 27/11/2018 |
VINCULACIONES DE LASO ESTEBAN ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASO ESTEBAN ESTHER
Empresa: MEFISNET SL
Liquidador
- Laso Esteban Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 100, S 8, H B 496067, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Empresa: MEFISNET SL
Administrador Unico
- Laso Esteban Esther
Liquidador
- Laso Esteban Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 100, S 8, H B 496067, I/A 3 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Empresa: MEFISNET SL
Administrador Unico
- Laso Esteban Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 99, S 8, H B 496067, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: MEFISNET SL
Administrador Solidario
- Bonillo Martin Albert
- Laso Esteban Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 99, S 8, H B 496067, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-08
Empresa: MEFISNET SL
Administrador Solidario
- Bonillo Martin Albert
- Laso Esteban Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45693 , F 98, S 8, H B 496067, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Información de LASO ESTEBAN ESTHER
Mostramos los datos de LASO ESTEBAN ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASO ESTEBAN ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos