LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRA SALTEA SL | Administrador Unico | 13/07/2020 | |
ODERIAGA SL | Socio Unico | 30/06/2020 | |
ODERIAGA SL | Administrador Unico | 30/06/2020 | |
BELAMENDIA PROMOCION DE EMPRESAS SL | Socio Unico | 28/05/2020 | |
BELAMENDIA PROMOCION DE EMPRESAS SL | Administrador Unico | 28/05/2020 |
VINCULACIONES DE LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES
Empresa: B&B DE VALORES SICAV
Liquidador
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 201, S 8, H M 213215, I/A 40 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: B&B DE VALORES SICAV
Consejero
- Eguizabal Lasheras Alejandro Pedro
- Eguizabal Lasheras Amaya
- Eguizabal Lasheras Carlos
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Entidad Gestora
EntidDeposit
Liquidador
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Presidente
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 201, S 8, H M 213215, I/A 40 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: B&B DE VALORES SICAV
Socio Único
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 200, S 8, H M 213215, I/A 39 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: B&B DE VALORES SICAV
Consejero
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Presidente
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27794 , F 198, S 8, H M 213215, I/A 35 (11/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-159-28
Empresa: ELECTRA SALTEA SL
Administrador Unico
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 102, S 8, H NA 12422, I/A 10 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-31
Empresa: ELECTRA SALTEA SL
Administrador Solidario
- Barrena Imaz Francisco Javier
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 102, S 8, H NA 12422, I/A 10 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-31
Empresa: ODERIAGA SL
Administrador Unico
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 157, S 8, H NA 30802, I/A 12 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
Empresa: ODERIAGA SL
Administrador Solidario
- Barrena Imaz Francisco Javier
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 157, S 8, H NA 30802, I/A 12 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
Empresa: ODERIAGA SL
Nuevo Socio Único
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 157, S 8, H NA 30802, I/A 11 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-31
Empresa: BELAMENDIA PROMOCION DE EMPRESAS SL
Administrador Unico
- Lasheras Zubiri Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1527 , F 88, S 8, H VI 5436, I/A 14 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-01
VER MAS ACTOS
Información de LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASHERAS ZUBIRI MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos