LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO
Informe ejecutivo de LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARISTA CAPITAL SL | Administrador Unico | 29/02/2024 | |
THE DRIVER ACCESORIOS EXCLUSIVOS SL | Administrador Unico | 12/02/2024 | |
LA COCINA CREATIVIDAD Y DISEÑO SL | Administrador Solidario | 02/04/2019 | |
LASHMAR 2013 SL | Administrador Unico | 22/01/2014 | |
ROJO Y NEGRO SL | Administrador Unico | 23/10/2009 |
VINCULACIONES DE LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO
Empresa: ARISTA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46402 , F 111, S 8, H M 814975, I/A 1 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: THE DRIVER ACCESORIOS EXCLUSIVOS SL
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41318 , F 214, S 8, H M 732342, I/A 2 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: ROJO Y NEGRO SA
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 206, S 8, H M 61084, I/A 16 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: LA COCINA CREATIVIDAD Y DISEÑO SL
Administrador Solidario
- Alcocer Rodriguez Jorge
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30567 , F 82, S 8, H M 550128, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: LA COCINA CREATIVIDAD Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30567 , F 82, S 8, H M 550128, I/A 2 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-28
Empresa: ROJO Y NEGRO SA
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 206, S 8, H M 61084, I/A 14 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: IOT LABS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Bueno Aguilera Juan Ignacio
- Lasheras Morales Lucas Fernando
- Olivares Baena Bartolome
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44965 , F 121, S 8, H B 472713, I/A 2 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-08
Empresa: LASHMAR 2013 SL
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 212, S 8, H M 572079, I/A 1 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: LA COCINA CREATIVIDAD Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30567 , F 81, S 8, H M 550128, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Empresa: ROJO Y NEGRO SA
Administrador Unico
- Lasheras Morales Lucas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3627 , F 204, S 8, H M 61084, I/A 11 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-28
Información de LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO
Mostramos los datos de LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASHERAS MORALES LUCAS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos