LASHERAS CASTELLA ISABEL
Informe ejecutivo de LASHERAS CASTELLA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASHERAS CASTELLA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS OPTICOS LA SELVA SL | Administrador Solidario | 11/02/2009 | 25/06/2018 |
SERVICIOS OPTICOS LA SELVA SL | Administrador Solidario | 08/01/2010 | 25/06/2018 |
VINCULACIONES DE LASHERAS CASTELLA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASHERAS CASTELLA ISABEL
Empresa: SERVICIOS OPTICOS LA SELVA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Macias Antonio
- Lasheras Castella Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41023 , F 134, S 8, H B 376136, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-08
Empresa: SERVICIOS OPTICOS LA SELVA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Macias Antonio
- Lasheras Castella Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41023 , F 134, S 8, H B 376136, I/A 2 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
Empresa: SERVICIOS OPTICOS LA SELVA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Macias Antonio
- Lasheras Castella Isabel
- Lasheras Castella Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41023 , F 129, S 8, H B 376136, I/A 1 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-08
Información de LASHERAS CASTELLA ISABEL
Mostramos los datos de LASHERAS CASTELLA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASHERAS CASTELLA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos