LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI
Informe ejecutivo de LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J A LASCURAIN CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Unico | 27/12/2022 | 11/01/2024 |
J A LASCURAIN CORREDURIA DE SEGUROS SL | Liquidador | 11/01/2024 | 11/01/2024 |
J A LASCURAIN CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 27/12/2022 |
VINCULACIONES DE LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI
Liquidador
- Lascurain Gonzalez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 82, S 8, H SS 2697, I/A 10 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Administrador Unico
- Lascurain Gonzalez Iñaki
Liquidador
- Lascurain Gonzalez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 82, S 8, H SS 2697, I/A 10 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Administrador Unico
- Lascurain Gonzalez Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 82, S 8, H SS 2697, I/A 9 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Solidario
- Gallastegui Oyarzabal Maria Arrate
- Lascurain Gonzalez Iñaki
- Lascurain Ugalde Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1128 , F 82, S 8, H SS 2697, I/A 9 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Información de LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI
Mostramos los datos de LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASCURAIN GONZALEZ IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos