LASCORZ FRAUCA NATALIA
Informe ejecutivo de LASCORZ FRAUCA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASCORZ FRAUCA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS ECOLOGICOS SL | Socio Unico | 29/10/2020 | |
MULTISERVICIOS ECOLOGICOS SL | Administrador Unico | 18/03/2019 |
VINCULACIONES DE LASCORZ FRAUCA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASCORZ FRAUCA NATALIA
Empresa: RECICLADOS Y DERRIBOS DEL PIRINEO SL
Apoderado
- Lascorz Frauca Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 224, S 8, H HU 10518, I/A 8 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-22
Empresa: MULTISERVICIOS ECOLOGICOS SL
Socio Único
- Lascorz Frauca Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 207, S 8, H HU 8783, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-22
Empresa: OSCASUELO SL
Administrador Unico
- Lascorz Frauca Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 206, S 8, H HU 8783, I/A 4 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-22
Empresa: RECICLADOS Y DERRIBOS DEL PIRINEO SL
Apoderado
- Lascorz Frauca Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577 , F 15, S 8, H HU 10518, I/A 5 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-22
Información de LASCORZ FRAUCA NATALIA
Mostramos los datos de LASCORZ FRAUCA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASCORZ FRAUCA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos