LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE
Informe ejecutivo de LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DON MARTIN 2021 SL | Administrador Unico | 30/05/2023 | |
EL ASADOR COLOMENSE SL | Administrador Unico | 18/11/2022 |
VINCULACIONES DE LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE
Empresa: DON MARTIN 2021 SL
Administrador Unico
- Lasarte Lawrie Florencia Giselle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47767 , F 75, S 8, H B 561721, I/A 3 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Empresa: EL ASADOR COLOMENSE SL
Administrador Unico
- Lasarte Lawrie Florencia Giselle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48531 , F 45, S 8, H B 587173, I/A 1 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-08
Empresa: TOTS A LA PLAÇA SL
Administrador Solidario
- Lasarte Lawrie Florencia Giselle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46860 , F 83, S 8, H B 533369, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: TOTS A LA PLAÇA SL
Administrador Solidario
- Lasarte Lawrie Florencia Giselle
- Pascual Villalba Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46860 , F 82, S 8, H B 533369, I/A 2 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Información de LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE
Mostramos los datos de LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASARTE LAWRIE FLORENCIA GISELLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos