LASALA MULA ESTHER
Informe ejecutivo de LASALA MULA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LASALA MULA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL REY DE LA CAMA 2000 SL | Apoderado | 12/08/2013 |
VINCULACIONES DE LASALA MULA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASALA MULA ESTHER
Empresa: ABA CARS SANTA SUSANA SL
Administrador Unico
- Lasala Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 27, S 8, H B 449564, I/A 2 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-08
Empresa: OKITAN SL
Apoderado Solidario
- Lasala Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43154 , F 132, S 8, H B 414139, I/A 8 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-08
Empresa: ABA CARS SANTA SUSANA SL
Administrador Unico
- Lasala Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44205 , F 26, S 8, H B 449564, I/A 1 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-53-08
Empresa: LINEA ESPUMA SL
Administrador Unico
- Lasala Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38005 , F 20, S 8, H B 66889, I/A 27 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-08
Empresa: EL REY DE LA CAMA 2000 SL
Apoderado
- Lasala Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 11, S 8, H SE 93963, I/A 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-41
Empresa: OKITAN SL
Apoderado Solidario
- Lasala Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43154 , F 131, S 8, H B 414139, I/A 5 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Empresa: LINEA ESPUMA SL
Administrador Unico
- Lasala Mula Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38005 , F 20, S 8, H B 66889, I/A 26 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-08
Información de LASALA MULA ESTHER
Mostramos los datos de LASALA MULA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASALA MULA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos