LASA SAINZ AINHOA
Informe ejecutivo de LASA SAINZ AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE LASA SAINZ AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASA SAINZ AINHOA
Empresa: ALQUILERES ALCO SA
Administrador Mancomunado
- Lasa Sainz Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 152, S 8, H SS 2011, I/A 17 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-20
Empresa: ALQUILERES ALCO SA
Administrador Mancomunado
- Lasa Sainz Ainhoa
- Sainz De Baranda Aramendi Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 152, S 8, H SS 2011, I/A 16 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-20
Empresa: ALQUILERES ALCO SA
Apoderado
- Lasa Sainz Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 152, S 8, H SS 2011, I/A 13 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-20
Información de LASA SAINZ AINHOA
Mostramos los datos de LASA SAINZ AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASA SAINZ AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos