LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO
Informe ejecutivo de LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUILERES MUSATXE SL | Administrador Solidario | 22/03/2017 | |
ALQUILERES ALCO SA | Administrador Mancomunado | 03/06/2011 | 18/01/2012 |
ALQUILERES ALCO SA | Apoderado Solidario | 03/06/2011 |
VINCULACIONES DE LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO
Empresa: ALQUILERES MUSATXE SL
Administrador Solidario
- Lasa Iparraguirre Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1657 , F 79, S 8, H SS 13190, I/A 4 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: ALQUILERES ALCO SA
Administrador Mancomunado
- Lasa Iparraguirre Eugenio
- Sainz De Baranda Aramendi Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 152, S 8, H SS 2011, I/A 16 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-20
Empresa: ALQUILERES ALCO SA
Apoderado Solidario
- Lasa Iparraguirre Eugenio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 152, S 8, H SS 2011, I/A 15 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-20
Empresa: ALQUILERES ALCO SA
Administrador Mancomunado
- Lasa Iparraguirre Eugenio
- Sainz De Baranda Aramendi Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 152, S 8, H SS 2011, I/A 14 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-20
Empresa: ALQUILERES ALCO SA
Administrador Mancomunado
- Iraolagoitia Ugalde Sixto
- Lasa Iparraguirre Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1091 , F 152, S 8, H SS 2011, I/A 14 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-20
Información de LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO
Mostramos los datos de LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASA IPARRAGUIRRE EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos