LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOS VENTS COLOMENCS SL | Administrador Unico | 10/11/2011 | 27/12/2022 |
WOMAN TIME SL | Liquidador | 05/02/2013 | 05/02/2013 |
VINCULACIONES DE LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO
Empresa: DOS VENTS COLOMENCS SL
Administrador Unico
- Las Heras Muñoz Maria Rosario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37618 , F 164, S 8, H B 306025, I/A 3 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: WOMAN TIME SL
Liquidador
- Las Heras Muñoz Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30211 , F 59, S 8, H B 168678, I/A 2 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Empresa: DOS VENTS COLOMENCS SL
Administrador Unico
- Las Heras Muñoz Maria Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37618 , F 164, S 8, H B 306025, I/A 2 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-08
Información de LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAS HERAS MUÑOZ MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos