LARUMBE GUILLEN JESUS
Informe ejecutivo de LARUMBE GUILLEN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARUMBE GUILLEN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORDA BIDALAR SL | Apoderado | 21/12/2022 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL | Administrador Solidario | 26/01/2015 | |
INOXLATON URLA SL | Apoderado | 29/05/2012 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL | Apoderado | 07/02/2012 | |
CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL | Apoderado | 19/06/2009 |
VINCULACIONES DE LARUMBE GUILLEN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARUMBE GUILLEN JESUS
Empresa: BORDA BIDALAR SL
Apoderado
- Larumbe Guillen Jesus
- Vidarte Usechi Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 202, S 8, H NA 39558, I/A 2 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-31
Empresa: HIGEA EQUIPAMIENTOS ESPECIALES SL
Administrador Solidario
- Calderero Gion Diego
- Larumbe Guillen Jesus
- Larumbe Guillen Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 204, S 8, H NA 33664, I/A 2 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-31
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL
Administrador Solidario
- Larumbe Guillen Jesus
- Larumbe Guillen Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 92, S 8, H NA 4037, I/A 21 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL
Consejero
- Larumbe Guillen Jesus
- Larumbe Guillen Juan Jose
- Larumbe Huerta Gregorio
- Larumbe Roncal Gregorio
Presidente
- Larumbe Guillen Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 92, S 8, H NA 4037, I/A 21 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL
Consejero
- Larumbe Guillen Jesus
- Larumbe Guillen Juan Jose
- Larumbe Huerta Gregorio
- Larumbe Roncal Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 92, S 8, H NA 4037, I/A 20 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL
Presidente
- Larumbe Guillen Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 92, S 8, H NA 4037, I/A 20 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Empresa: HIGEA EQUIPAMIENTOS ESPECIALES SL
Administrador Solidario
- Calderero Gion Diego
- Larumbe Guillen Jesus
- Larumbe Guillen Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 203, S 8, H NA 33664, I/A 1 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-31
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL
Consejero
- Larumbe Guillen Jesus
- Larumbe Guillen Juan Jose
- Larumbe Huerta Gregorio
- Larumbe Roncal Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 92, S 8, H NA 4037, I/A 19 (05/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-175-31
Empresa: INOXLATON URLA SL
Apoderado
- Larumbe Guillen Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 215, S 8, H NA 9641, I/A 10 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-31
Empresa: CONSTRUCCIONES METALICAS LARUMBE SL
Apoderado
- Larumbe Guillen Jesus
- Larumbe Guillen Juan Jose
- Larumbe Roncal Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 190 , F 91, S 8, H NA 4037, I/A 17 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-31
VER MAS ACTOS
Información de LARUMBE GUILLEN JESUS
Mostramos los datos de LARUMBE GUILLEN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARUMBE GUILLEN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos