LARRUCEA GOMEZ LUIS
Informe ejecutivo de LARRUCEA GOMEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARRUCEA GOMEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERRUCEA SL | Apoderado | 06/10/2022 | |
FUSTAQ PISTACHIO FARMS SL | Apoderado | 27/09/2022 |
VINCULACIONES DE LARRUCEA GOMEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRUCEA GOMEZ LUIS
Empresa: INVERRUCEA SL
Apoderado
- Larrucea Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4670 , F 5, S 8, H BI 45502, I/A 7 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-48
Empresa: FUSTAQ PISTACHIO FARMS SL
Apoderado
- Larrucea Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43975 , F 64, S 8, H M 775787, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: INVERRUCEA SL
Administrador Unico
- Larrucea Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4670 , F 5, S 8, H BI 45502, I/A 6 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-48
Empresa: ORDEF SICAV
Consejero Delegado
- Larrucea Gomez Luis
Consejero
Presidente
- Larrucea Gomez Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23117 , F 206, S 8, H M 180689, I/A 27 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-28
Empresa: ORDEF SICAV
Consejero Delegado
- Larrucea Gomez Luis
Consejero
Presidente
- Larrucea Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23117 , F 205, S 8, H M 180689, I/A 25 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-28
Empresa: ORDEF SICAV
Consejero Delegado
- Larrucea Gomez Luis
Consejero
Presidente
- Larrucea Gomez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23117 , F 205, S 8, H M 180689, I/A 25 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-133-28
Información de LARRUCEA GOMEZ LUIS
Mostramos los datos de LARRUCEA GOMEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRUCEA GOMEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos