LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA
Informe ejecutivo de LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBAO INVESTMENT TRADE & EVENTS SL | Administrador Unico | 23/07/2020 |
VINCULACIONES DE LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA
Empresa: LAGA 8000 SERVICIOS SL
Liquidador
- Larrinaga Luzarraga Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5180 , F 109, S 8, H BI 57756, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-48
Empresa: LAGA 8000 SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Larrinaga Luzarraga Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5180 , F 109, S 8, H BI 57756, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-48
Empresa: BILBAO INVESTMENT TRADE & EVENTS SL
Administrador Unico
- Larrinaga Luzarraga Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5942 , F 90, S 8, H BI 75358, I/A 1 (23/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-48
Empresa: LAGA 8000 SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Larrinaga Luzarraga Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5180 , F 107, S 8, H BI 57756, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-48
Empresa: LAGA 8000 SERVICIOS SL
Socio Único
- Larrinaga Luzarraga Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5180 , F 107, S 8, H BI 57756, I/A 1 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-48
Información de LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA
Mostramos los datos de LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRINAGA LUZARRAGA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos