LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN
Informe ejecutivo de LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INPACE PARTNERS SL | Administrador Unico | 18/01/2022 | |
ARCADIA ASSET SL | Apoderado | 16/03/2018 |
VINCULACIONES DE LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN
Empresa: INPACE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Larrinaga De Luis Patricia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 63, S 8, H M 698337, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: INPACE PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Larrinaga De Luis Patricia Carmen
- Navarro Echevarria Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 63, S 8, H M 698337, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Empresa: INPACE PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Larrinaga De Luis Patricia Carmen
- Navarro Echevarria Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 60, S 8, H M 698337, I/A 1 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-118-28
Empresa: ARCADIA ASSET SL
Apoderado
- Larrinaga De Luis Patricia Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17441 , F 204, S 8, H M 299323, I/A 10 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-28
Información de LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN
Mostramos los datos de LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRINAGA DE LUIS PATRICIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos