LARREA VELASCO ANA TERESA
Informe ejecutivo de LARREA VELASCO ANA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE LARREA VELASCO ANA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEINOR SUR SA | Apoderado Mancomunado | 15/06/2016 | |
NEINOR PENINSULA SL | Apoderado Mancomunado | 15/06/2016 | |
RENTAL HOMES PROPCO SL | Apoderado Mancomunado | 05/04/2016 | |
NEINOR RENTAL OPCO SL | Apoderado Mancomunado | 05/04/2016 | |
NEINOR WORKS SL | Apoderado Mancomunado | 05/04/2016 | |
PROMOCIONES NEINOR 3 SL | Apoderado Mancomunado | 05/04/2016 | |
PROMOCIONES NEINOR 5 SL | Apoderado Mancomunado | 05/04/2016 | |
NEINOR SUR SA | Apoderado Mancomunado | 28/01/2016 | |
NEINOR PENINSULA SL | Apoderado Mancomunado | 28/01/2016 | |
RENTAL HOMES PROPCO SL | Apoderado | 06/08/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LARREA VELASCO ANA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA VELASCO ANA TERESA
Empresa: NEINOR HOMES SA
Apoderado
- Anguisola Rojo Juan Sebastian
- Argemi Garcia Jordi
- Bascaran Amorrortu Ana
- Carbajal Labrador Jesus
- Carbajal Labrador Jesus
- De La Puerta Vazquez Zafra Victor
- De La Puerta Vazquez Zafra Victor
- De La Puerta Vazquez Zafra Victor
- Del Campo Rodriguez Marta
- Del Campo Rodriguez Marta
- Dugo Cadenas De Llano Fernando
- Dugo Cadenas De Llano Fernando
- Espinosa Hurtado Evangelina
- Lapiedra Vivanco Mario
- Larrea Velasco Ana Teresa
- Lopez Jimenez Silvia
- Maristany Beamonte Alejandro
- Maristany Beamonte Alejandro
- Maristany Beamonte Alejandro
- Moreno Berral Maria Jose
- Ortega Martinez Antonio Jesus
- Pombo Aldecoa Ignacio
- Ruiz Mures Alicia
- Velayos Lluis Juan
- Zerdan Ferreira Gonzalo
- Zerdan Ferreira Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5755 , F 2, S 8, H BI 65308, I/A 124 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-48
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 5 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 96, S 8, H BI 66481, I/A 84 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 4 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5713 , F 90, S 8, H BI 66485, I/A 84 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: PROMOCIONES NEINOR 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5564 , F 218, S 8, H BI 66420, I/A 84 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: NEINOR NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5710 , F 78, S 8, H BI 65414, I/A 104 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: NEINOR HOMES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5686 , F 28, S 8, H BI 65308, I/A 115 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-48
Empresa: NEINOR HOMES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 102, S 8, H BI 65308, I/A 80 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-48
Empresa: NEINOR NORTE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Carbajal Labrador Jesus
- De La Puerta Vazquez Zafra Victor
- Larrea Velasco Ana Teresa
- Sanchez De Mora Andres Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5541 , F 158, S 8, H BI 65414, I/A 83 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-48
Empresa: NEINOR HOMES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5546 , F 117, S 8, H BI 65308, I/A 73 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-48
Empresa: NEINOR NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5541 , F 155, S 8, H BI 65414, I/A 76 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-48
VER MAS ACTOS
Información de LARREA VELASCO ANA TERESA
Mostramos los datos de LARREA VELASCO ANA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA VELASCO ANA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos