LARREA GARCIA IRANTZU
Informe ejecutivo de LARREA GARCIA IRANTZU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARREA GARCIA IRANTZU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KATTA MANANTIAL NATURAL SL | Socio Unico | 18/12/2015 |
VINCULACIONES DE LARREA GARCIA IRANTZU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA GARCIA IRANTZU
Empresa: MANANTIAL NATURAL URRE 2015 SL
Administrador Unico
- Larrea Garcia Irantzu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 174, S 8, H BI 67169, I/A 2 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-48
Empresa: KATTA MANANTIAL NATURAL SL
Administrador Unico
- Larrea Garcia Irantzu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 69, S 8, H BI 67286, I/A 2 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Empresa: KATTA MANANTIAL NATURAL SL
Administrador Unico
- Larrea Garcia Irantzu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 66, S 8, H BI 67286, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Empresa: KATTA MANANTIAL NATURAL SL
Socio Único
- Larrea Garcia Irantzu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5586 , F 66, S 8, H BI 67286, I/A 1 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-48
Empresa: MANANTIAL NATURAL URRE 2015 SL
Administrador Unico
- Larrea Garcia Irantzu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 171, S 8, H BI 67169, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-48
Empresa: MANANTIAL NATURAL URRE 2015 SL
Socio Único
- Larrea Garcia Irantzu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5582 , F 171, S 8, H BI 67169, I/A 1 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-48
Información de LARREA GARCIA IRANTZU
Mostramos los datos de LARREA GARCIA IRANTZU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA GARCIA IRANTZU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos