LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO
Informe ejecutivo de LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGNITAE FORMACION SA | Administrador Unico | 21/01/2011 |
VINCULACIONES DE LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO
Empresa: DIGNITAE FORMACION SA
Administrador Unico
- Larrea Garcia-gascon Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28463 , F 2, S 8, H M 69705, I/A 17 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Administrador Unico
- Larrea Garcia-gascon Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28463 , F 1, S 8, H M 69705, I/A 15 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Administrador Unico
- Larrea Garcia-gascon Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28463 , F 1, S 8, H M 69705, I/A 13 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Larrea Garcia-gascon Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14314 , F 21, S 8, H M 236132, I/A 2 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-28
Información de LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO
Mostramos los datos de LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA GARCIA-GASCON ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos