LARREA FERNANDEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de LARREA FERNANDEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LARREA FERNANDEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CORDOBA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/01/2009 | 23/07/2014 |
CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CORDOBA SA | Consejero | 14/01/2009 | 23/07/2014 |
CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CORDOBA SA | Tesorero | 14/01/2009 | 04/10/2013 |
RENTAS Y NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 19/09/2011 | |
EC4 ECONOMIA Y CONSULTORIA SL | Administrador Solidario | 19/09/2011 | |
ECAB2 FORMACION Y CONSULTORIA SL | Administrador Solidario | 27/01/2009 | 26/11/2009 |
VINCULACIONES DE LARREA FERNANDEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA FERNANDEZ RAFAEL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Aranda Pez Rocio
- Larrea Fernandez Rafael
- Pacheco Lavado Fernando
- Palacios Criado Diego
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 60, S 8, H CO 8868, I/A 19 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-14
Presidente
Tesorero
- Larrea Fernandez Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 60, S 8, H CO 8868, I/A 18 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-14
Empresa: EC4 ECONOMIA Y CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Larrea Fernandez Rafael
- Navarro Larrea Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 192, S 8, H CO 15256, I/A 4 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-14
Empresa: RENTAS Y NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Larrea Fernandez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 145, S 8, H CO 4098, I/A 13 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-14
Empresa: ECAB2 FORMACION Y CONSULTORIA SL
Administrador Solidario
- Larrea Fernandez Rafael
- Navarro Larrea Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 55, S 8, H CO 28482, I/A 3 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-14
Administrador Solidario
- Larrea Fernandez Rafael
- Navarro Larrea Jose Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2111 , F 51, S 6, H CO 28482, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-14
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Aranda Pez Rocio
- Larrea Fernandez Rafael
- Pacheco Lavado Fernando
- Palacios Criado Diego
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
- Larrea Fernandez Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1419 , F 105, S 8, H CO 8868, I/A 16 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-14
Información de LARREA FERNANDEZ RAFAEL
Mostramos los datos de LARREA FERNANDEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA FERNANDEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos