LARRAZ DEL MORAL JAVIER
Informe ejecutivo de LARRAZ DEL MORAL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LARRAZ DEL MORAL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARCU SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | 18/08/2022 |
INFORMATICA Y SOLUCIONES ISJ3 SL | Apoderado | 23/05/2022 | |
LARCUVISION SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | 13/02/2020 |
LARCUVISION SL | Administrador Solidario | 02/02/2015 | |
LARCU SL | Administrador Solidario | 14/05/2010 | 02/02/2015 |
VINCULACIONES DE LARRAZ DEL MORAL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAZ DEL MORAL JAVIER
Empresa: LARCU SL
Administrador Unico
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506 , F 149, S 8, H M 137056, I/A 11 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Empresa: INFORMATICA Y SOLUCIONES ISJ3 SL
Apoderado
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20824 , F 148, S 8, H M 369133, I/A 5 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-28
Empresa: LARCUVISION SL
Administrador Unico
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 167, S 8, H M 186696, I/A 5 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-28
Empresa: LARCU SL
Administrador Unico
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506 , F 149, S 8, H M 137056, I/A 10 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-28
Empresa: LARCU SL
Administrador Solidario
- Jimenez Angulo Jose Maria
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506 , F 149, S 8, H M 137056, I/A 10 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-28
Empresa: LARCUVISION SL
Administrador Unico
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 167, S 8, H M 186696, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-28
Empresa: LARCUVISION SL
Administrador Solidario
- Jimenez Angulo Jose Maria
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11888 , F 167, S 8, H M 186696, I/A 3 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-28
Empresa: LARCU SL
Administrador Solidario
- Jimenez Angulo Jose Maria
- Larraz Del Moral Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506 , F 149, S 8, H M 137056, I/A 9 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28
Información de LARRAZ DEL MORAL JAVIER
Mostramos los datos de LARRAZ DEL MORAL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAZ DEL MORAL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos