LARRAURI GONZALEZ EDUARDO
Informe ejecutivo de LARRAURI GONZALEZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARRAURI GONZALEZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JEGAN SAL | Consejero | 09/09/2019 | 28/07/2023 |
JEGAN SAL | Apoderado Mancomunado | 23/12/2019 | 03/03/2020 |
VINCULACIONES DE LARRAURI GONZALEZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAURI GONZALEZ EDUARDO
Empresa: JEGAN SAL
Consejero
- Larrauri Gonzalez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 134, S 8, H SS 1492, I/A 67 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Empresa: JEGAN SAL
Apoderado Mancomunado
- Alberdi Arrieta Guillermo
- Alonso Alonso Ana Isabel
- Azkarate Peña Elisa
- Ibarzabal Arrieta Kepa
- Larrauri Gonzalez Eduardo
- Rey Alonso Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 29, S 8, H SS 1492, I/A 59 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-20
Empresa: JEGAN SAL
Apoderado Mancomunado
- Alberdi Arrieta Guillermo
- Alonso Alonso Ana Isabel
- Azkarate Peña Elisa
- Ibarzabal Arrieta Kepa
- Larrauri Gonzalez Eduardo
- Rey Alonso Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 28, S 8, H SS 1492, I/A 57 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: JEGAN SAL
Consejero
- Larrauri Gonzalez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 27, S 8, H SS 1492, I/A 55 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-20
Información de LARRAURI GONZALEZ EDUARDO
Mostramos los datos de LARRAURI GONZALEZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAURI GONZALEZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos