LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREFORMADOS TUBULARES SL | Administrador Unico | 27/09/2017 | |
EPSILON PACK SL | Administrador Unico | 03/02/2015 | |
EPSILON PACK SL | Apoderado Solidario | 24/02/2014 |
VINCULACIONES DE LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA
Empresa: PREFORMADOS TUBULARES SL
Administrador Unico
- Larrañeta Astola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37971 , F 203, S 8, H B 313458, I/A 7 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: PREFORMADOS TUBULARES SL
Administrador Unico
- Larrañeta Astola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37971 , F 203, S 8, H B 313458, I/A 7 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-08
Empresa: EPSILON PACK SL
Administrador Unico
- Larrañeta Astola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 90, S 8, H B 432302, I/A 6 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-08
Empresa: EPSILON PACK SL
Apoderado Solidario
- Larrañeta Astola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 89, S 8, H B 432302, I/A 4 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: EPSILON PACK SL
Administrador Unico
- Larrañeta Astola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 89, S 8, H B 432302, I/A 3 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Empresa: EPSILON PACK SL
Administrador Unico
- Larrañeta Astola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43562 , F 86, S 8, H B 432302, I/A 1 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Empresa: PREFORMADOS TUBULARES SL
Administrador Unico
- Larrañeta Astola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37971 , F 202, S 8, H B 313458, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-08
Información de LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA
Mostramos los datos de LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAÑETA ASTOLA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos