LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA
Informe ejecutivo de LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTAGONES SL | Administrador Solidario | 27/01/2016 | |
INVERSIONES SECTORES VARIOS SL | Apoderado | 11/01/2011 | |
MARTAGONES SL | Apoderado Solidario | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA
Empresa: MARTAGONES SL
Administrador Solidario
- Larrañaga Ucin Jose Antonio
- Larrañaga Ucin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016 , F 95, S 8, H SS 577, I/A 8 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Empresa: MARTAGONES SL
Consejero
- Larrañaga Ucin Jose Antonio
- Larrañaga Ucin Maria Elena
- Ucin Aramendi Manuela
Presidente
Secretario
- Larrañaga Ucin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016 , F 95, S 8, H SS 577, I/A 8 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-20
Empresa: MARTAGONES SL
Consejero
- Larrañaga Ucin Jose Antonio
- Larrañaga Ucin Maria Elena
- Ucin Aramendi Manuela
Presidente
Secretario
- Larrañaga Ucin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 166, S 8, H SS 577, I/A 6 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-20
Empresa: INVERSIONES SECTORES VARIOS SL
Apoderado
- Larrañaga Ucin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1779 , F 121, S 8, H SS 16409, I/A 11 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-20
Empresa: MARTAGONES SL
Apoderado Solidario
- Larrañaga Ucin Jose Antonio
- Larrañaga Ucin Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1000 , F 163, S 8, H SS 577, I/A 5 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-20
Información de LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA
Mostramos los datos de LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAÑAGA UCIN MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos