LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI
Informe ejecutivo de LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAITOR SA | Administrador Unico | 25/11/2016 |
VINCULACIONES DE LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI
Empresa: BAITOR SA
Administrador Unico
- Larrañaga Mendizabal Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 6160, I/A 14 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-20
Empresa: INDUSTRIAS IZAMUR SL
Administrador Unico
- Larrañaga Mendizabal Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 19, S 8, H SS 17815, I/A 5 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-20
Empresa: BAITOR SA
Administrador Unico
- Larrañaga Mendizabal Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318 , F 212, S 8, H SS 6160, I/A 11 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Empresa: INDUSTRIAS IZAMUR SL
Administrador Unico
- Larrañaga Mendizabal Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 19, S 8, H SS 17815, I/A 4 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Empresa: INDUSTRIAS IZAMUR SL
Apoderado
- Larrañaga Mendizabal Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 19, S 8, H SS 17815, I/A 4 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Empresa: INDUSTRIAS IZAMUR SL
Consejero
- Ganchegui Gallastegui Luis Maria
- Goiti Bilbao Amaya
- Larrañaga Mendizabal Iñaki
Presidente
Secretario
- Larrañaga Mendizabal Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1836 , F 19, S 8, H SS 17815, I/A 4 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-20
Información de LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI
Mostramos los datos de LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARRAÑAGA MENDIZABAL IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos